網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:研招新聞 來源:青塔 2017-07-21 相關(guān)院校:山東大學
7月19日,中共中央組織部在山東大學宣布了中共中央、國務(wù)院的任免決定,郭新立擔任山東大學黨委書記(副部長級)、樊麗明擔任山東大學校長(副部長級);李守信不再擔任山東大學黨委書記職務(wù),張榮不再擔任山東大學校長職務(wù)。
據(jù)悉,郭新立此前任上海交通大學黨委常務(wù)副書記。在調(diào)任上海交大之前,郭新立曾長期在教育部任職,2011年11月任國務(wù)院學位委員會辦公室副主任、教育部學位管理與研究生教育司司長,2014年4月至今任上海交通大學黨委常務(wù)副書記(正局級)。
樊麗明曾任山東大學副校長,2012年起任上海財經(jīng)大學校長至今。樊麗明也是山大歷史上首位女校長。在全國39所985高校中,山東大學樊麗明校長成為繼中南大學校長田紅旗、華南理工大學校長王迎軍之后,第3位女校長。
郭新立,男,漢族,1960年6月生于北京,中共黨員,研究生學歷,博士學位。曾任教育部研究生司和高等教育司主任科員、副處長、處長、助理巡視員、副司長、司長,并擔任蘇州市教委主任助理(掛職)、國務(wù)院學位委員會副秘書長兼辦公室副主任、“211工程”部際協(xié)調(diào)小組辦公室主任、教育部財政部“985工程”辦公室主任。2006年11月,任國務(wù)院學位委員會辦公室副主任,教育部學位管理與研究生教育司副司長。2014年04月,任國務(wù)院學位委員會委員、上海交通大學黨委常務(wù)副書記。2017年07月,任山東大學黨委書記。
長期從事高等教育重點建設(shè)和研究生教育管理及研究工作,主要負責“211工程”和“985工程”的實施、國家重點學科建設(shè)和研究生教育綜合改革等。主持《中國學位與研究生教育發(fā)展報告》、《“211工程”發(fā)展報告》、《“985工程”建設(shè)報告》和《中國博士質(zhì)量報告》等編寫工作,主編《中國高水平大學建設(shè)之路——從211工程到2011計劃》,在《中國高等教育》、《中國管理科學》等刊物上發(fā)表“大學功能累積分布規(guī)律”等論文多篇。
樊麗明,女,漢族,1958年出生,山東高青人,中共黨員,經(jīng)濟學博士,教授,博士生導(dǎo)師,享受國務(wù)院特殊津貼專家。教育部財政學類教學指導(dǎo)委員會主任委員、教育部學科建設(shè)與專業(yè)設(shè)置委員會委員、教育部普通高校本科教學工作評估專家委員會委員、中國財政學會常務(wù)理事、中國稅務(wù)學會常務(wù)理事等職。主要研究方向為財政理論與政策,稅收理論與制度,高等教育管理。
樊麗明教授1978年3月入山東大學經(jīng)濟學系;1982年2月在中南財經(jīng)大學財政金融系攻讀碩士學位;1984年12月中南財經(jīng)大學任教;1986年9月山東大學經(jīng)濟學系任教,先后被聘為副教授、教授;1991年4月任山東大學經(jīng)濟系副主任,1994年4月任山東大學經(jīng)濟學院副院長,1999年7月獲經(jīng)濟學博士學位,2000年3月任山東大學經(jīng)濟學院院長,其間,2000年11月至2003年5月在廈門大學從事博士后研究工作,2001年11月至2002年5月在美國杜克大學做高級訪問學者;2003年9月任山東大學黨委常委、副校長;2012年6月任上海財經(jīng)大學黨委常委、校長;2017年7月任山東大學校長。
(綜合山東大學新聞網(wǎng)等 )
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號